引用:
原文由 Guest from 219.69.16.x 於 2023-07-12 03:10 發表
劉已任職澎防2年8個月,還會再待到章下10軍?若以章待1年6個月來估算,劉豈不是在澎防要待上4年2個月?這太超過調動的常理了!就等著看吧!也就這1、2個月了,小弟仍認為劉會在傅正誠後備屆退之後,在這一批中將連 ...
李定中 劉協慶應該會和傅正誠 房茂宏 陳忠文這批一起動
也可能是傅正誠 陳忠文先 然後房的部分再等1~2個月
2個中將退 依序遞補會升2個少將上來 張俊志 李天龍可能會跟著一起動
從2002年常次降編為兩人之後
陳體端(陸:2002.03.01人事次長交王根林∼2004.03.31後備司令接薛石民) 直升上將
胡鎮埔(陸:2004.06.01六軍團司令交雷光旦∼2005.01.31總政戰局長接陳邦治) 直升上將
廖鐵鳴(陸:2005.03.01砲兵學校校長交張慶翔∼2007.09.30接陸軍副司令)
黃奕炳(陸:2007.10.01人事次長交趙希平∼2010.03.31十軍團指揮官接趙希平)
陳泉官(陸:2012.07.01人事次長交王信龍∼2012.10.31六軍團指揮官接朱玉書)
孫玦新(陸:2012.11.01交陸軍副司令∼2013.06.30)
趙克達(陸:2013.07.01十軍團指揮官交羅際琴∼2014.09.15)
王信龍(陸:2015.02.11六軍團指揮官交任季男∼2016.05.31副參謀總長接王興尉) 後升上將
徐衍璞(陸:2018.12.16六軍團指揮官交黃金財∼2020.01.15副參謀總長執行官接劉志斌) 直升上將
陳曉明(陸:2020.01.16副參謀總長交徐衍璞∼2020.12.31)
莫又銘(陸:2021.02.01交陸軍副司令∼2021.10.31)
房茂宏(陸:2021.11.01交陸軍副司令∼)
李海東(海:2002.04.01聯合後勤司令部參謀長交龔家政∼2004.05.31海軍總司令部參謀長接黃正雲)
雷光墅(海:2004.06.01軍務辦公室主任交劉創黎∼2005.05.31接海軍副總司令)
李仲威(海:2005.06.01李傑部長辦公室主任交陳永康∼2006.07.31艦隊指揮官接高廣圻)
高廣圻(海:2006.08.01艦隊指揮官交李仲威∼2007.05.20副參謀總長接王立申) 直升上將
李喜明(海:2010.10.01戰略規劃司長交成雲鵬∼2012.06.30接海軍副司令) 後升上將
高天忠(海:2014.09.16海軍司令部參謀長交蕭維民∼2015.02.28海軍艦隊指揮官接黃曙光)
許培山(海:2015.03.01交海軍副司令∼2016.11.30)
尚永強(海:2016.12.01後勤次長交李宗孝∼2018.06.30)
梅家樹(海:2018.07.01軍備局長交房茂宏∼2019.03.31接海軍副司令)
蕭維民(海:2019.04.01副參謀總長交劉志斌∼2019.06.30)
李宗孝(海:2019.12.01艦隊指揮部指揮官交高嘉濱∼2022.12.31)
黃佑民(海:2023.01.01艦隊指揮官交蔣正國∼)
林於豹(空:2007.06.01交國防部參事∼2011.07.31接空軍副司令)
熊湘台(空:2011.08.01交國防部參事∼2012.06.30)
廖榮鑫(空:2012.07.01交防空飛彈指揮官∼2013.08.31副參謀總長執行官接嚴德發) 直升上將
沈一鳴(空:2013.08.01副參謀總長交廖榮鑫∼2015.01.29空軍司令接劉震武) 直升上將
柏鴻輝(空:2016.06.01空軍司令部參謀長交范大維∼2018.11.30)
常次可以說是中將調節器 不館是接軍團前或後 當完副司令前或後 都可能接常次
但當完軍團/副司令這種才接常次的 升上將機會很大
空軍已經好久沒常次接....